Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2014-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 6, 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-03 fjernes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-03 fjernes Kontaktoplysninger: info@stockcom.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-03 fjernes Navne: STOCKCOM ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-03 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 fjernes Stiftere: Salim Hyusnie, David Boakye Yiadom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Direktion: Moschtaba Sadri (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Direktion: Moschtaba Sadri (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 fjernes Direktion: Salim Hyusnie (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@stockcom.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 6, 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-05 tilføjes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Direktion: Salim Hyusnie (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive engroshandelsvirksomhed med vin og spiritus samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabets formål er endvidere at drive engroshandelsvirksomhed med føde, drikke- og tobaksvarer samt andre aktiviteter med tilknytning til de nævnte. Selskabet kommer til at importere og handle varer indenfor EU. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Navne: STOCKCOM ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Stiftere: Salim Hyusnie, David Boakye Yiadom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Vedtægter: 2011-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)