Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
xbrl | Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-09 tilføjes Direktion: Michal Pagh Fricke (direktør) (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2024-04-09 fjernes Direktion: Iben Louise Møller Fricke (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2024-04-09 tilføjes Legale ejere: Michal Pagh Fricke (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 fjernes Legale ejere: Iben Louise Møller Fricke (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2024-04-09 tilføjes Reelle ejere: Michal Pagh Fricke (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 fjernes Reelle ejere: Iben Louise Møller Fricke (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2014-09-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VELTO ApS. (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-24 tilføjes Direktion: Iben Louise Møller Fricke (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2018-04-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Iben Louise Møller Fricke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2014-02-28 tilføjes Vedtægter: 2014-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET IVERSEN & HALD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET IVERSEN & HALD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 fjernes Revisor: A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Snedevej 73, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-05 tilføjes Direktion: Iben Louise Møller Fricke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2011-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Legale ejere: Iben Louise Møller Fricke (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2011-10-05 tilføjes Navne: IMF HOLDING ApS (offentliggjort 2011-10-05)
Den 2011-10-05 tilføjes Reelle ejere: Iben Louise Møller Fricke (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2011-10-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Revisor: A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Stiftere: Iben Louise Møller Fricke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-05)
Den 2011-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)