Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Damborg Jensen | 15.06.2018 | 25.03.2019 | direktør |
Tobias Kjærgaard Christensen | 03.10.2011 | 15.06.2018 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Damborg Jensen | 15.06.2018 | 25.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Sjørslev Frandsen | 15.06.2018 | 25.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Joel Allen Russ | 15.06.2018 | 25.03.2019 | formand |
Tobias Kjærgaard Christensen | 26.06.2015 | 15.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Steiniche Dalsgaard | 26.06.2015 | 15.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Vogt Vestergaard Christensen | 26.06.2015 | 15.06.2018 | formand |