Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion |
Den 2024-09-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2019-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brio Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2021-09-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Vedtægter: 2018-08-20 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-20 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-10-30 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-10-30 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevænget 23, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilhelmsborgvej 21, 7700 Thisted (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: fj@elcon-thisted.dk (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 fjernes Kontaktoplysninger: mail@elcon-thisted.dk (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@elcon-thisted.dk (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2012-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilhelmsborgvej 21, 7700 Thisted (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2012-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevænget 23, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevænget 23, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-29 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug samt kapitalforvaltning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Legale ejere: Finn Østergaard Jeppesen (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2011-09-29 tilføjes Navne: JEPPESEN ApS (offentliggjort 2011-12-08)
Den 2011-09-29 tilføjes Reelle ejere: Finn Østergaard Jeppesen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2011-09-29 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2011-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Vedtægter: 2011-09-29 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2011-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-08)
Den 2011-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Direktion: Finn Østergaard Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-31)