Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjorddraget 26, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: lau.gram@yahoo.dk (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 48, 4420 Regstrup (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-01 tilføjes Reelle ejere: Lau Gram Jensen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-01 fjernes Reelle ejere: Kim Nielsen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-01 fjernes Direktion: Kim Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-31 fjernes Reelle ejere: Lau Gram Jensen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-23 tilføjes Direktion: Kim Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-23 tilføjes Reelle ejere: Lau Gram Jensen, Kim Nielsen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2011-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 48, 4420 Regstrup (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2011-09-30 tilføjes Direktion: Lau Gram Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-01-26)
Den 2011-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Legale ejere: LAU GRAM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2011-09-30 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET LYNGKROEN, RØRVIG ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2011-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-09-30 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Stiftere: LAU GRAM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Vedtægter: 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-03)
Den 2011-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)