Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Anpartsselskabet af 1/1-2018 (CVR 32281877) | NORMAL | 29.09.2011 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Inga Andersen | 12.12.2011 | 26.11.2020 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Henry Andersen | 09.11.2011 | 25.11.2020 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SPI - SACHSEN III K/S (CVR 33865953) | NORMAL | 04.10.2011 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |