Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Lisbeth Kamper Rasmussen | 30.09.2011 | |
Susanne Kamper Rasmussen | 30.09.2011 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ØCC HOLDING ApS (CVR 17817787) | NORMAL | 11.10.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Karin Rasmussen | 24.10.2011 | 04.11.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Lisbeth Kamper Rasmussen | 24.10.2011 | 04.11.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |