Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Jenagade 22, 1., 2300 København S (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-30 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-20 fjernes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-20 fjernes Kontaktoplysninger: linda.morup@mtg.dk (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: linda.morup@mtg.dk (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-11 fjernes Kontaktoplysninger: sel@tv2sportbet.dk (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-20 fjernes Legale ejere: TV3 SPORT1 A/S (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-20 fjernes Navne: SELSKABET 23092011 A/S (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-20 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-20 fjernes Stiftere: TV3 SPORT1 A/S (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-11-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-11-16 fjernes Bestyrelse: Jette Nygaard-Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-11-16 fjernes Direktion: Peter Nørrelund (adm. dir) (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-19 tilføjes Bestyrelse: Anna Maria Redin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-05-19 fjernes Bestyrelse: Yong-Nam Mathias Hermansson (bestyrelse) (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-04-13 fjernes Bestyrelse: Anna Petra Colleen Österlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-09-18 tilføjes Bestyrelse: Anna Petra Colleen Österlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-09-18 fjernes Bestyrelse: Peter Carsten Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2014-07-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jenagade 22, 1., 2300 København S (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2013-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jenagade 22, 1., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-20 tilføjes Bestyrelse: Peter Carsten Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Bestyrelse: Henrik Saabye Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Direktion: Peter Nørrelund (adm. dir) (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2012-12-20 fjernes Direktion: Claus Noel Bretton-Meyer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor online-spil, herunder markedsføring og hosting af onlinekasino og onlinevæddemål, samt andre hertil knyttede forretningsområder. (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-12-20 tilføjes Legale ejere: TV3 SPORT1 A/S (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2012-12-20 tilføjes Vedtægter: 2012-12-20 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: sel@tv2sportbet.dk (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jenagade 22, 1., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Saabye Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Direktion: Claus Noel Bretton-Meyer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2011-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-30 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2011-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2011-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2011-09-30 tilføjes Navne: SELSKABET 23092011 A/S (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2011-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2011-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2011-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2011-09-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Stiftere: TV3 SPORT1 A/S (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2011-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2011-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-16)