Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revision fravalgt | Navne | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-22 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-22 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2011-09-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BYGNINGSFIRMAET KNUD BOE NIELSEN A/S. RANDERS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: TYSKE MØLLER ApS. (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mozarts Alle 2, 8920 Randers NV (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovsyrevej 14, 8920 Randers NV (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-08-09 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2016-08-09 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, herunder besiddelse af kapitalandele i helt/delvist ejede selskaber og hermed beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Vedtægter: 2012-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Bestyrelse: Brian Boe Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Navne: KNUD BOE NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2012-01-30)
Den 2011-12-15 fjernes Navne: KNUD BOE NIELSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2011-10-03)
Den 2011-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-01-30)
Den 2011-12-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-10-03)
Den 2011-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsyrevej 14, 8920 Randers NV (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2011-09-28 tilføjes Bestyrelse: Brian Boe Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-28 tilføjes Direktion: Knud Boe Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Legale ejere: Knud Boe Nielsen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2011-09-28 tilføjes Navne: KNUD BOE NIELSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2011-10-03)
Den 2011-09-28 tilføjes Reelle ejere: Knud Boe Nielsen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2011-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Stiftere: Knud Boe Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-10-03)
Den 2011-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)