Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Asserbogårdsvej 11, 3360 Liseleje (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Direktion: Peter Martin Overmark (direktør) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Legale ejere: Peter Martin Overmark (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Navne: JANNE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Reelle ejere: Peter Martin Overmark (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Stiftere: Janne Grosmann Overmark (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ETHOS - BOSTED ApS. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2011-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ETHOS - INNOVATION ApS. (offentliggjort 2017-05-25)
Den 2015-07-28 sletter virksomheden Ejerskaber: ETH ApS. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Direktion: Peter Martin Overmark (direktør) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2021-12-01 fjernes Direktion: Janne Grosmann Overmark (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Peter Martin Overmark (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Janne Grosmann Overmark (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Martin Overmark (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2021-12-01 fjernes Reelle ejere: Janne Grosmann Overmark (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asserbogårdsvej 11, 3360 Liseleje (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 tilføjes Direktion: Janne Grosmann Overmark (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2011-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed, herunder botilbud til personer - eventuelt via kommune - med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt besidde kapitalandele i andre selskaber direkte eller indirekte der har samme formål. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 tilføjes Legale ejere: Janne Grosmann Overmark (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2011-10-01 tilføjes Navne: JANNE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 tilføjes Reelle ejere: Janne Grosmann Overmark (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2011-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Stiftere: Janne Grosmann Overmark (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 tilføjes Vedtægter: 2011-10-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-19)