Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrupsvej 2, 1. tv., 1950 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Bestyrelse: Kim Nielsen (formand) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Direktion: Kim Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-22 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Kontaktoplysninger: kgn@newish.dk (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Legale ejere: KIGNI HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Navne: NEWISH ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Reelle ejere: Kim Nielsen (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Stiftere: BÆKMANAGEMENT ApS, BAGKLOGE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2018-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Access-IoT ApS. (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-05 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-09-17 tilføjes Bestyrelse: Kim Nielsen (formand) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-09-17 fjernes Bestyrelse: Søren Bæk (næstformand) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-16 fjernes Bestyrelse: Kim Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 tilføjes Direktion: Kim Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-09-17 fjernes Direktion: Søren Bæk (adm. dir) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-09-17 tilføjes Vedtægter: 2019-09-17 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrupsvej 2, 1. tv., 1950 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 30, 3., 1459 København K (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kgn@newish.dk (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-08-29 fjernes Kontaktoplysninger: sb@newish.dk (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Legale ejere: KIGNI HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-08-30 fjernes Legale ejere: BÆKMANAGEMENT ApS, AFZ HOLDING ApS, Jens Grud Nielsen, Peter Piper Rosendahl (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 fjernes Legale ejere: KIGNI HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Reelle ejere: Kim Nielsen (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-08-30 fjernes Reelle ejere: Søren Bæk (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 fjernes Reelle ejere: Kim Nielsen (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2015-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-05-31 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-06 tilføjes Reelle ejere: Kim Nielsen (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2014-04-10 tilføjes Bestyrelse: Kim Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2014-04-10 fjernes Bestyrelse: Claus Ingemann Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: sb@newish.dk (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2014-02-13 fjernes Kontaktoplysninger: claus@newish.dk (offentliggjort 2014-02-14)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-29 tilføjes Bestyrelse: Claus Ingemann Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er softwareudvikling og andre hermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2013-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2013-05-29 tilføjes Vedtægter: 2013-05-29 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2013-05-29 fjernes Direktion: Claus Ingemann Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 30, 3., 1459 København K (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2012-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kirkestræde 1, 1., 1073 København K (offentliggjort 2012-01-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kirkestræde 1, 1., 1073 København K (offentliggjort 2012-01-24)
Den 2012-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 3, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 3, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-22 tilføjes Bestyrelse: Søren Bæk (næstformand) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2011-09-22 tilføjes Direktion: Claus Ingemann Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-22 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-09-22 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: claus@newish.dk (offentliggjort 2014-02-14)
Den 2011-09-22 tilføjes Legale ejere: KIGNI HOLDING ApS, BÆKMANAGEMENT ApS, AFZ HOLDING ApS, Jens Grud Nielsen, Peter Piper Rosendahl (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2011-09-22 tilføjes Navne: NEWISH ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-09-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Bæk (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2011-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-09-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2011-09-22 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2011-09-22 tilføjes Stiftere: BÆKMANAGEMENT ApS, BAGKLOGE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2011-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-15)