Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Navne | ||||
Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-20 fjernes Direktion: Christian Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-20 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-24 Statstidende Dekret
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Formål: Selskabet formål er at drive restaurant virksomhed (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2021-03-23 tilføjes Vedtægter: 2021-03-23 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-09-03 fjernes Direktion: Thomas Lendrell (direktør) (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-20 fjernes Direktion: Andreas Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med ét andet direktionsmedlem. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Christian Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2020-01-01 fjernes Direktion: Anders Bargfeldt Kjørup (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Anders Bargfeldt Kjørup i forening med ét andet direktionsmedlem. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-09-01 tilføjes Direktion: Andreas Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2019-09-01 fjernes Direktion: Viktor Söderberg (direktør) (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Vedtægter: 2019-08-30 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Direktion: Viktor Söderberg (direktør) (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2018-04-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-03 tilføjes Vedtægter: 2018-04-03 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2016-07-08 fjernes Revisor: MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2015-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 485, 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Anders Bargfeldt Kjørup (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2015-07-01 fjernes Direktion: Kim Keller Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-01 tilføjes Vedtægter: 2015-07-01 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 485, 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersgade 18, 1362 København K (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2015-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive take away og restaurant. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2015-01-07 tilføjes Navne: GORM'S TORVEHALLERNE ApS (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2015-01-06 fjernes Navne: GORMS ApS (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2015-01-07 tilføjes Revisor: MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2015-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2015-01-07 tilføjes Vedtægter: 2015-01-07 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersgade 18, 1362 København K (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2011-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 14, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-27 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@gormspizza.dk (offentliggjort 2011-10-28)
Den 2011-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 14, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-14 tilføjes Direktion: Kim Keller Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2011-09-27)
Den 2011-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 tilføjes Legale ejere: GORM'S HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2011-09-14 tilføjes Navne: GORMS ApS (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2011-09-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2011-09-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2011-09-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-09-14 tilføjes Stiftere: GORM'S HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-09-27)
Den 2011-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-27)