Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Direktion | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-10 tilføjes Binavne: Pr Holding III aps (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Navne: PR HOLDING II ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 fjernes Navne: PR HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Vedtægter: 2021-11-10 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2011-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rågeleje af 12. august 2021 ApS. (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2013-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lyngen Revision statsautoriseret revisionsanpartsselskab. (offentliggjort 2015-08-01)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-04-30 tilføjes Legale ejere: Solid Opsparing ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-04-30 fjernes Legale ejere: PER ERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2019-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2015-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2014-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed i overensstemmelse med bestemmelserne i Revisorloven. Herudover kan selskabet drive investeringsvirksomhed, såfremt det ikke strider mod Revi-sorloven. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Vedtægter: 2014-03-11 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2014-03-11 fjernes Revisor: JB Administration I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-02 fjernes Direktion: Steen Dahl Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-01 tilføjes Reelle ejere: Per Eriksen (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2013-10-01 tilføjes Legale ejere: PER ERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2011-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2011-09-23 tilføjes Direktion: Steen Dahl Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-09-23)
Den 2011-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Navne: PR HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2011-09-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Revisor: JB Administration I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Stiftere: SØHE ApS, STEFAN JOHANSSON, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, STEEN DAHL ANDERSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, PER ERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-09-22)
Den 2011-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)