Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Legale ejere | Direktion | xbrl | ||||
Tegningsregel | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-27 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Lynge (formand) (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-08-26 fjernes Bestyrelse: Rasmus Lynge (formand) (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-07-08 tilføjes Legale ejere: VIRTUS HOLDING ApS, I.A.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-08 fjernes Legale ejere: E.N.K. Holding ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-07 fjernes Legale ejere: VIRTUS HOLDING ApS, I.A.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Direktion: Morten Have (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 fjernes Direktion: Jesper Johannes Christian Frank (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-26 fjernes Direktion: Morten Have (direktør) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-12 tilføjes Direktion: Morten Have (direktør) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-10-18 tilføjes Legale ejere: VIRTUS HOLDING ApS, I.A.P. HOLDING ApS, E.N.K. Holding ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-10-17 fjernes Legale ejere: VIRTUS HOLDING ApS, I.A.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-10 tilføjes Legale ejere: VIRTUS HOLDING ApS, I.A.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2022-05-10 fjernes Legale ejere: CSIT Invest ApS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 fjernes Legale ejere: VIRTUS HOLDING ApS, I.A.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-02-11 tilføjes Legale ejere: CSIT Invest ApS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-02-10 fjernes Legale ejere: CSIT Invest ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-10-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-30 tilføjes Binavne: Kiboku A/S (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-29 fjernes Binavne: Kiboku ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-29 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Lynge (formand) (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2020-10-29 tilføjes Direktion: Jesper Johannes Christian Frank (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2020-10-29 fjernes Direktion: Simon Guldager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-29 tilføjes Navne: Nobly A/S (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-28 fjernes Navne: Nobly ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-29 tilføjes Vedtægter: 2020-10-29 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 21, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 21, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 21, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: True Møllevej 9, 8381 Tilst (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Hjemmeside: www.nobly.dk (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Kontaktoplysninger: nobly@nobly.dk (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2018-03-06 tilføjes Legale ejere: CSIT Invest ApS, VIRTUS HOLDING ApS, I.A.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-03-05 fjernes Legale ejere: VIRTUS HOLDING ApS, I.A.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-06 tilføjes Reelle ejere: Simon Guldager, Morten Have (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-03-05 fjernes Reelle ejere: Simon Guldager, Morten Have (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2018-03-02 tilføjes Vedtægter: 2018-03-02 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-13 fjernes Legale ejere: VZ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-13 fjernes Reelle ejere: Jan Berg Johansen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-18 tilføjes Binavne: Kiboku ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-11-01 tilføjes Navne: Nobly ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-11-01 tilføjes Vedtægter: 2015-11-01 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-31 fjernes Navne: KIBOKU ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og serviceydelser inden for IT-branchen og her-med forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2013-10-04 tilføjes Vedtægter: 2013-10-04 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2013-10-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: True Møllevej 9, 8381 Tilst (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2013-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 18, 3. tv., 8260 Viby J (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 18, 3. tv., 8260 Viby J (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegårdsvej 10, st. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegårdsvej 10, st. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-09-21 tilføjes Direktion: Simon Guldager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2011-09-22)
Den 2011-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2011-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 tilføjes Legale ejere: VZ HOLDING ApS, VIRTUS HOLDING ApS, I.A.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2011-09-21 tilføjes Navne: KIBOKU ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2011-09-21 tilføjes Reelle ejere: Jan Berg Johansen, Simon Guldager, Morten Have (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2011-09-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-09-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 tilføjes Stiftere: VZ HOLDING ApS, VIRTUS HOLDING ApS, I.A.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2011-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)