Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 fjernes Direktion: Pierre Maurice Aflalo (direktion) (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-21 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 fjernes Legale ejere: D&V DESIGN & VISION GROUP ApS (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 fjernes Navne: DESIGN & VISION ApS (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 fjernes Stiftere: D&V DESIGN & VISION GROUP ApS (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: D&V DESIGN & VISION GROUP ApS (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2012-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 1, 3., 1265 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-29 fjernes Direktion: Mette Verner Terkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 1, 3., 1265 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-21 tilføjes Direktion: Mette Verner Terkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er engros- og detailhandel med herre- og dametøj, herunder agentur og distribution af herre- og dametøj (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-21 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-09-21 tilføjes Navne: DESIGN & VISION ApS (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-09-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-09-21 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 tilføjes Stiftere: D&V DESIGN & VISION GROUP ApS (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-09-21 tilføjes Vedtægter: 2011-09-21 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-24)