Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Bestyrelse | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 3.635.000,00 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-21 tilføjes Vedtægter: 2024-06-21 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2011-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: POUL SEJR NIELSEN ENTREPRISE A/S. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2011-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: POUL SEJR NIELSEN SERVICE A/S. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2011-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: POUL SEJR NIELSEN EL ApS. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2012-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET KLINTEHØJ VÆNGE 7 ApS. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2012-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: DELTA TEKNISK ISOLERING ApS. (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2014-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Poul Sejr Nielsen Tag & Facade ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: POUL SEJR NIELSEN EL ApS. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VVS, ERIK NIELSEN A/S. (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Hagelund Madsen (formand) (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-15 fjernes Bestyrelse: Michael Spanggaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-14 fjernes Bestyrelse: Michael Hagelund Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-10-12 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-12 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Schäfer (formand) (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2021-11-23 fjernes Bestyrelse: Karsten John Hjarsø (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-22 fjernes Bestyrelse: Peter Schäfer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-07 tilføjes Bestyrelse: Michael Spanggaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2021-01-07 fjernes Bestyrelse: Morten Lenschau Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2021-01-07 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Faxe (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-12-15 tilføjes Legale ejere: CG JENSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-12-15 fjernes Legale ejere: ADSERBALLE & KNUDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-12-15 tilføjes Reelle ejere: Jens Hørby Jensen (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-12-15 fjernes Reelle ejere: Jens Hørby Jensen (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-12-14 fjernes Reelle ejere: Jens Hørby Jensen (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-15 tilføjes Reelle ejere: Jens Hørby Jensen (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2018-06-18 tilføjes Bestyrelse: Morten Lenschau Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2018-03-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhverv ved anskaffelse af og investering i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.135.000,00 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2013-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af mindst to direktører, eller af den administrerende direktør og et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-31 tilføjes Vedtægter: 2013-10-31 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2012-02-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Schäfer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-23 fjernes Bestyrelse: Michael Stæhr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintehøj Vænge 7, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-20 tilføjes Bestyrelse: Michael Stæhr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-20 tilføjes Direktion: Michael Hagelund Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Legale ejere: ADSERBALLE & KNUDSEN HOLDING ApS, MICHAEL MADSEN HOLDING ApS, PBENTSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2011-09-20 tilføjes Navne: POUL SEJR NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-09-21)
Den 2011-09-20 tilføjes Reelle ejere: Michael Hagelund Madsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2011-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-09-20 tilføjes Revisor: Revisionskontoret i Faxe (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2011-09-20 tilføjes Stiftere: PBENTSEN HOLDING ApS, MICHAEL MADSEN HOLDING ApS, ADSERBALLE & KNUDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-09-21)
Den 2011-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)