Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: A/S SCAN HVIDE SANDE. (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/S SCAN HVIDE SANDE. (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet MP 1971 ApS. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-11-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-09-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-09-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-09-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2013-12-10 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2013-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 10, 7620 Lemvig (offentliggjort 2013-03-06)
Den 2013-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørresande 3, 6960 Hvide Sande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-16 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2013-01-16 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2013-03-15)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-09-21)
Den 2011-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørresande 3, 6960 Hvide Sande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-20 tilføjes Direktion: Michael Ørts Vejlgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter i datterselskaber samt anden investering i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-09-21)
Den 2011-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: mv@as-scan.com (offentliggjort 2011-09-21)
Den 2011-09-20 tilføjes Legale ejere: Michael Ørts Vejlgaard (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2011-09-19 fjernes Legale ejere: Michael Ørts Vejlgaard (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2011-09-20 tilføjes Navne: VEJL INVEST ApS (offentliggjort 2011-09-20)
Den 2011-09-20 tilføjes Reelle ejere: Michael Ørts Vejlgaard (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2011-09-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-09-20 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Stiftere: Michael Ørts Vejlgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Vedtægter: 2011-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-09-20)
Den 2011-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Legale ejere: Michael Ørts Vejlgaard (offentliggjort 2017-11-21)