Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | Bibranche | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Revisor | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 138, 4871 Horbelev (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-19 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Kontaktoplysninger: vindebymaskiner@gmail.com (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Legale ejere: Sydhavskompagniet ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Navne: Vindeby Maskiner ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-01-01 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Reelle ejere: Valdemar Jensen (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Stiftere: DURAS A/S (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-22 Statstidende Dekret
Den 2022-02-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Direktion: Valdemar Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 138, 4871 Horbelev (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 451, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Sydhavskompagniet ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Valdemar Jensen (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-10-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2020-10-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 451, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelbyvej 32, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbyvej 32, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevej 131, 4913 Horslunde (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-16 tilføjes Direktion: Valdemar Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2020-06-16 fjernes Direktion: Mark Davidsen (direktør) (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-16 tilføjes Legale ejere: Valdemar Jensen (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-06-16 fjernes Legale ejere: Mark Davidsen (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-16 tilføjes Reelle ejere: Valdemar Jensen (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2020-06-16 fjernes Reelle ejere: Mark Davidsen (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 131, 4913 Horslunde (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønsundvej 699, 4793 Bogø By (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed. (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2020-02-26 tilføjes Kontaktoplysninger: vindebymaskiner@gmail.com (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2019-12-26 tilføjes Direktion: Mark Davidsen (direktør) (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2019-12-26 fjernes Direktion: Rasmus Han Plougsted Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-12-26 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-12-25 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-12-26 tilføjes Legale ejere: Mark Davidsen (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2019-12-26 fjernes Legale ejere: Rasmus Han Plougsted Olsen (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-12-26 tilføjes Navne: Vindeby Maskiner ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2019-12-25 fjernes Navne: Stop & Shop, Storstrømmen ApS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-12-26 tilføjes Reelle ejere: Mark Davidsen (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2019-12-26 fjernes Reelle ejere: Rasmus Han Plougsted Olsen (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-12-26 tilføjes Vedtægter: 2019-12-26 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2019-12-26 fjernes Bibranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-12-26 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønsundvej 699, 4793 Bogø By (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildvej 5, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-06-21 tilføjes Bibranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-06-21 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-06-20 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-21 tilføjes Direktion: Rasmus Han Plougsted Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-06-21 fjernes Direktion: Thomas Falther (direktør) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-21 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-06-20 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-21 tilføjes Legale ejere: Rasmus Han Plougsted Olsen (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-06-21 fjernes Legale ejere: Fair 1 ApS (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-21 tilføjes Navne: Stop & Shop, Storstrømmen ApS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-06-20 fjernes Navne: Østergade 23 ApS (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-21 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Han Plougsted Olsen (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-06-21 tilføjes Vedtægter: 2019-06-21 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-01-01 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-11 tilføjes Navne: Østergade 23 ApS (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-06-10 fjernes Navne: KSI EJENDOMME ASSENS ApS (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-11 tilføjes Vedtægter: 2018-06-11 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildvej 5, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærtebjergvej 24, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Thomas Falther (direktør) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærtebjergvej 24, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 53, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-08 fjernes Direktion: Torben Ulrik Norman Lind (direktør) (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 tilføjes Navne: KSI EJENDOMME ASSENS ApS (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-11-29 fjernes Navne: TL Ejendomme Østergade 23 Assens ApS (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-11-30 tilføjes Vedtægter: 2017-11-30 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-11-30 fjernes Reelle ejere: Torben Ulrik Norman Lind (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 53, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærtebjergvej 24, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-30 tilføjes Direktion: Torben Ulrik Norman Lind (direktør) (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-10-30 fjernes Direktion: Thomas Falther (direktør) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-30 tilføjes Navne: TL Ejendomme Østergade 23 Assens ApS (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-10-29 fjernes Navne: KSI EJENDOMME ASSENS ApS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-30 tilføjes Vedtægter: 2017-10-30 (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærtebjergvej 24, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bugattivej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-22 tilføjes Direktion: Thomas Falther (direktør) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-08-22 fjernes Direktion: Morten Ib (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Ulrik Norman Lind (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2017-05-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bugattivej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2016-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Dæmningen 44, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-07-09)
Den 2016-07-09 fjernes Kontaktoplysninger: faktura@dkadministration.dk (offentliggjort 2016-07-09)
Den 2016-07-08 tilføjes Direktion: Morten Ib (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2016-07-08 fjernes Direktion: Michael Ib (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dæmningen 44, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-07-09)
Den 2016-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dæmningen 44, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: faktura@dkadministration.dk (offentliggjort 2016-07-09)
Den 2016-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@duras.as (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2015-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-29 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dæmningen 44, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2015-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-12-23 tilføjes Direktion: Michael Ib (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-23 fjernes Direktion: Brian Fauerholm Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og administration af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2014-12-23 tilføjes Navne: KSI EJENDOMME ASSENS ApS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2014-12-22 fjernes Navne: DURAS - ØSTERGADE, ASSENS ApS (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-12-23 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2014-12-23 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2014-12-23 tilføjes Vedtægter: 2014-12-23 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2014-12-23 fjernes Bestyrelse: Mogens Poul Zinck (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-01 tilføjes Legale ejere: Fair 1 ApS (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2012-03-27 tilføjes Navne: DURAS - ØSTERGADE, ASSENS ApS (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2012-03-26 fjernes Navne: DURAS - TRONNE ALLE, NYBORG ApS (offentliggjort 2012-01-21)
Den 2012-01-16 tilføjes Navne: DURAS - TRONNE ALLE, NYBORG ApS (offentliggjort 2012-01-21)
Den 2012-01-15 fjernes Navne: DURAS - SCANDIAGADE, KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2011-09-19)
Den 2011-09-30 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2011-09-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2011-09-19 tilføjes Bestyrelse: Mogens Poul Zinck (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-19 tilføjes Direktion: Brian Fauerholm Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2011-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-19 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2011-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2011-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2011-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@duras.as (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2011-09-19 tilføjes Navne: DURAS - SCANDIAGADE, KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2011-09-19)
Den 2011-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2011-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2011-09-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2011-09-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-19 tilføjes Stiftere: DURAS A/S (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2011-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2011-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)