Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2020-09-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RJ Green Invest ApS. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2021-03-04 fjernes Direktion: Lene Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: moro@ibf.dk (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-16 fjernes Kontaktoplysninger: rosenkilde@bbsyd.dk (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-16 tilføjes Legale ejere: Nakala Holding ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 fjernes Legale ejere: LRJ 1947 ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-15 fjernes Legale ejere: Nakala Holding ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-09 tilføjes Legale ejere: Nakala Holding ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-09 fjernes Legale ejere: Morten Rosenkilde (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Reelle ejere: Morten Rosenkilde (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 fjernes Reelle ejere: Lene Jørgensen (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-15 fjernes Reelle ejere: Morten Rosenkilde (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribe Landevej 27, 6100 Haderslev (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels W. Gades Vej 11, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels W. Gades Vej 11, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels W. Gades Vej 11, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels W. Gades Vej 11, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2015-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Færgevej 1, 6440 Augustenborg (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2015-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: rosenkilde@bbsyd.dk (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2011-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgevej 1, 6440 Augustenborg (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2011-09-16 tilføjes Direktion: Lene Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2011-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med værdipapirer og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 tilføjes Legale ejere: Morten Rosenkilde, LRJ 1947 ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2011-09-16 tilføjes Navne: MORO HOLDING ApS (offentliggjort 2011-09-16)
Den 2011-09-16 tilføjes Reelle ejere: Morten Rosenkilde, Lene Jørgensen (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2011-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-09-16 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 tilføjes Stiftere: Morten Rosenkilde, LRJ 1947 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 tilføjes Vedtægter: 2011-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-09-16)
Den 2011-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)