Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse |
Den 2019-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Iiminaq 36, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Interessenter: Sara Johanne Kruse Olsvig (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: saraolsvig@icloud.com (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Navne: Olsvig Consulting (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansborg Slot 1, 1218 København K (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-31 fjernes Hovedbranche: Politiske partier (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-31 fjernes Interessenter: Sara Johanne Kruse Olsvig (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-31 fjernes Kontaktoplysninger: pipaluk.lind@ft.dk (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-31 fjernes Navne: Folketingimi Inuit Ataqatigiit (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: pipaluk.lind@ft.dk (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2014-06-26 fjernes Kontaktoplysninger: gerth.olsen@ft.dk (offentliggjort 2014-07-02)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansborg Slot 1, 1218 København K (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2011-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Politiske partier (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2011-10-01 tilføjes Interessenter: Sara Johanne Kruse Olsvig (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2011-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: gerth.olsen@ft.dk (offentliggjort 2014-07-02)
Den 2011-10-01 tilføjes Navne: Folketingimi Inuit Ataqatigiit (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2011-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2016-11-14)