Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform |
Den 2024-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 62, 4. 43., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 62, 4. 43., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 62, 4. 43., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 62, 4. 43., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 62, 4. 43., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 62, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2014-12-30 fjernes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2014-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2014-12-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 62, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2011-11-11 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2011-11-11 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2011-11-11 tilføjes Interessenter: Anni Henriette Haraszuk (offentliggjort 2011-10-24)
Den 2011-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: zuk@mail.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-11 tilføjes Navne: E-IQ v/Anni Henriette Haraszuk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)