Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vegendalvej 20, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Torshøjvej 7, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2020-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torshøjvej 7, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2020-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Thyrasgade 4, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Kontaktoplysninger: habi@habiejendomme.dk (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@dacas.dk (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2019-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@dacas.dk (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2019-06-24 fjernes Kontaktoplysninger: ja@dacas.dk (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2014-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thyrasgade 4, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2014-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2014-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: ja@dacas.dk (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2014-09-18 fjernes Kontaktoplysninger: Mal@dacas.dk (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2011-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2011-10-04 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-04 tilføjes Kontaktoplysninger: Mal@dacas.dk (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2011-10-04 tilføjes Navne: Ejerforeningen Nørretorv 6B - 6P (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)