Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Viktor Boiaryn | 12.10.2021 | 05.01.2024 | direktør |
Olga Andreyeva | 14.06.2019 | 18.09.2021 | direktør |
Olga Andreyeva | 14.06.2019 | 15.10.2019 | direktør |
Roy Dennis Tolfts | 20.09.2016 | 14.06.2019 | direktør |
Antonis Ambrus Papp | 30.08.2016 | 20.09.2016 | direktør |
Shane Michael Smith | 15.05.2015 | 30.08.2016 | direktør |
Arunas Masenas | 31.08.2011 | 15.05.2015 | direktør |