Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Morten Larsen Snede | 25.08.2011 | 25.02.2019 | |
THOR SHIPPING A/S (CVR 10134463) | UNDERKONKURS | 25.08.2011 | 25.02.2019 |
Thomas Nørballe Mikkelsen | 25.08.2011 | 25.02.2019 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Havnegade Capital ApS (CVR 37463744) | 26.10.2018 | 25.02.2019 | 100,00% | 100,00 % |
TS Thorco Amber Corp. | 29.12.2013 | 26.10.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
THORCO AMBER K/S (CVR 33953887) | SLETTET | 25.08.2011 | 10.12.2018 | 100,00% | 100,00% |