Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rinaldo Rosendaal | 31.08.2023 | formand |
Nicklas Skou Guldberg | 01.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Dissing Millgaard | 22.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaspar Ronald Kristiansen | 22.09.2020 | 31.08.2023 | formand |
Michael Toxværd Hansen | 22.09.2020 | 01.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ole Christian Olsen | 08.03.2019 | 22.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Roar Bjørk Seeger | 08.03.2019 | 22.09.2020 | formand |
Ole Christian Olsen | 01.07.2017 | 07.03.2019 | formand |
Carsten Lund Hansen | 27.05.2016 | 08.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Dissing Millgaard | 27.05.2016 | 08.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Sune Olsen | 27.05.2016 | 01.07.2017 | formand |
Thomas Ulletved Rasmussen | 22.05.2015 | 22.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Roar Bjørk Seeger | 09.03.2012 | 27.05.2016 | formand |
Sune Olsen | 09.03.2012 | 26.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Kielland | 09.03.2012 | 01.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ole Christian Olsen | 13.09.2011 | 30.06.2017 | bestyrelsesmedlem |