Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørumvej 8, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-23 fjernes Direktion: Søren Skipper Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-12 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-23 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-23 fjernes Kontaktoplysninger: soren.s.frandsen@gmail.com (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-23 fjernes Navne: SØREN FRANDSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-23 fjernes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-23 fjernes Stiftere: SCHOU FRANDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-13 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: soren.s.frandsen@gmail.com (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørumvej 8, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Direktion: Søren Skipper Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er kursusaktiviteter, herunder konsulent- og teambuildingsvirksomhed, handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-12 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Navne: SØREN FRANDSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Stiftere: SCHOU FRANDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Vedtægter: 2011-09-12 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2011-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-06)