Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2017-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebakken 4, 3520 Farum (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Direktion: Peter Hertz (direktør) (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-08 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Legale ejere: SLAPS ApS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Navne: COMPETERE ApS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes ObligatoriskEmail: peter@hertznordam.dk (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Stiftere: Søren Langgaard Larsen (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-28 tilføjes ObligatoriskEmail: peter@hertznordam.dk (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2015-10-29 tilføjes Direktion: Peter Hertz (direktør) (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2015-10-29 fjernes Direktion: Søren Langgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebakken 4, 3520 Farum (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Direktion: Søren Langgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2011-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er undervisning samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-08 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Legale ejere: SLAPS ApS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Navne: COMPETERE ApS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Stiftere: Søren Langgaard Larsen (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Vedtægter: 2011-09-08 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-20)