Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Hall | 19.12.2011 | 01.05.2016 | adm. dir |
Simon Boel | 26.08.2011 | 19.12.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Haugaard Boldsen | 12.11.2015 | 01.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Morten Fjerbæk | 12.11.2015 | 01.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Rybak-Andersen | 12.11.2015 | 01.05.2016 | formand |
Ole Neerup-Jensen | 24.09.2012 | 12.11.2015 | bestyrelse |
Jens Dyrberg Nielsen | 24.09.2012 | 12.11.2015 | næstformand |
Jens Baadsgaard Pedersen | 19.12.2011 | 12.11.2015 | bestyrelse |
Ulrik Højbjerre | 19.12.2011 | 12.11.2015 | bestyrelse |
Simon Boel | 19.12.2011 | 12.11.2015 | formand |
Jan Tryk | 19.12.2011 | 24.09.2012 | bestyrelse |
Søren Jensen Brønd | 26.08.2011 | 19.12.2011 | bestyrelse |