Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2013-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: EXPEDITIONS ApS. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2013-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: FALSE FLAG ApS. (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2015-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Cardinal Directions ApS. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Cardinal Directions ApS. (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Cardinal Directions ApS. (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Cardinal Directions ApS. (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-08 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-08 fjernes Revisor: Taastrup 2024 P/S (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldborgvej 25, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 23, 1., 1260 København K (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-11 tilføjes Kontaktoplysninger: sonat@dynastystudios.io (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-10 fjernes Kontaktoplysninger: emekali@gmail.com (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-11-25 tilføjes Direktion: Ali Emek (direktør) (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-11-24 fjernes Direktion: Ali Emek (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-11-25 tilføjes Vedtægter: 2022-11-25 (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 tilføjes Legale ejere: Dynasty Studios Inc. (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-01 fjernes Legale ejere: Ali Emek, Juan Ortega Perez, Jonas Herløv Wæver (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-01 tilføjes Reelle ejere: Ali Emek (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-01 fjernes Reelle ejere: Juan Ortega Perez, Jonas Herløv Wæver (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-05-31 fjernes Reelle ejere: Ali Emek (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-04-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 23, 1., 1260 København K (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2019-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 59, 2., 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-09 tilføjes Revisor: Taastrup 2024 P/S (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2018-01-09 fjernes Revisor: Harboe & B. Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 59, 2., 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2017-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 1411 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 1411 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 113, 2., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-10-13 tilføjes Hjemmeside: www.logicartists.com (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-25 tilføjes Revisor: Harboe & B. Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-02-25 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-19 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-09-19 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 113, 2., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 55, 1408 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 55, 1408 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-31 tilføjes Direktion: Ali Emek (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2011-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion af videospil og computerspil samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. Selskabets formål er derudover salg og markedsføring og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-08-31 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2011-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: emekali@gmail.com (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2011-08-31 tilføjes Legale ejere: Ali Emek, Juan Ortega Perez, Jonas Herløv Wæver (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2011-08-31 tilføjes Navne: LOGIC ARTISTS ApS (offentliggjort 2011-09-07)
Den 2011-08-31 tilføjes Reelle ejere: Ali Emek, Juan Ortega Perez, Jonas Herløv Wæver (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2011-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-08-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-08-31 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-08-31 tilføjes Stiftere: Juan Ortega Perez, Jonas Herløv Wæver, Isaac Manning Dart, Ali Emek (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-08-31 tilføjes Vedtægter: 2011-08-31 (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2011-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-09-07)
Den 2011-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)