Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Husoddebakken 33, 8700 Horsens (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2014-02-05 fjernes Bestyrelse: Nicolai Reinholt Lerche (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 fjernes Direktion: Nicolai Reinholt Lerche (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 fjernes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2014-02-05 fjernes Kontaktoplysninger: mail@survio.dk (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2014-02-05 fjernes Navne: SURVIO ApS (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2014-02-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 fjernes Stiftere: Tobias Johannes Kierk, Nicolai Reinholt Lerche (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2013-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husoddebakken 33, 8700 Horsens (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2013-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 12, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-01 fjernes Bestyrelse: Tobias Johannes Kierk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Direktion: Tobias Johannes Kierk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 12, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-02 tilføjes Bestyrelse: Tobias Johannes Kierk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Direktion: Tobias Johannes Kierk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af konsulentydelser og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2011-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@survio.dk (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2011-09-02 tilføjes Navne: SURVIO ApS (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2011-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Stiftere: Tobias Johannes Kierk, Nicolai Reinholt Lerche (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Vedtægter: 2011-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2011-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)