Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-08-29 sletter virksomheden Ejerskaber: HEBE RYGCENTER ApS. (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HEBE RYGCENTER ApS. (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2024-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-20 fjernes Direktion: Jens Bønløkke Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-29 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-20 fjernes Legale ejere: Jens Bønløkke Kjærgaard, Lene Bønløkke Kjærgaard (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-20 fjernes Navne: HEBE RYGCENTER HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-20 fjernes Reelle ejere: Jens Bønløkke Kjærgaard, Lene Bønløkke Kjærgaard (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-20 fjernes Stiftere: Jens Bønløkke Kjærgaard (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2019-02-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i et kiropraktorselskab. (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen hver for sig. (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-08-29 tilføjes Direktion: Jens Bønløkke Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-29 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-08-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2011-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-08-29 tilføjes Navne: HEBE RYGCENTER HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-08-29 tilføjes Reelle ejere: Jens Bønløkke Kjærgaard, Lene Bønløkke Kjærgaard (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-08-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-29 tilføjes Stiftere: Jens Bønløkke Kjærgaard (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-08-28 tilføjes Legale ejere: Jens Bønløkke Kjærgaard, Lene Bønløkke Kjærgaard (offentliggjort 2024-03-22)