Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Vedtægter |
Den 2017-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 15, 2., 1160 København K (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-29 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-08 fjernes Navne: KENNY TOTALENTREPRENAD SMBA (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-08 fjernes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2016-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2016-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-07-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Direktion: Kenny Bengt Bergström (adm. dir) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2011-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 15, 2., 1160 København K (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2011-06-29 tilføjes Direktion: Kenny Bengt Bergström (adm. dir) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2011-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er Bygge- og anlægsvirksomhed samt opførelse af bygninger. (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2011-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2011-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-29 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2011-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2011-06-29 tilføjes Navne: KENNY TOTALENTREPRENAD SMBA (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2011-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2011-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2011-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2011-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2011-06-29 tilføjes Vedtægter: 2011-06-29 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2011-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2011-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)