Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-10-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Thomas Vej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2023-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2022-08-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2019-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Thomas Vej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Kontaktoplysninger: jj@nodiga.dk (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-10-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-12-12 (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-12 tilføjes Direktion: Jørgen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-12-07 fjernes Direktion: Jørgen Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-09-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Thomas Vej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2011-09-04 tilføjes Bibranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2011-09-07)
Den 2011-09-04 tilføjes Direktion: Jørgen Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalanlæg efter direktionens nærmere bestemmelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-09-07)
Den 2011-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-04 tilføjes Legale ejere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2011-09-04 tilføjes Navne: NO DIGA ApS (offentliggjort 2011-09-06)
Den 2011-09-04 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2011-09-04 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-04 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-04 tilføjes Stiftere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2011-09-04 tilføjes Vedtægter: 2011-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-09-06)
Den 2011-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)