Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K-JACOBSEN A/S. (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2017-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FM-Digitize ApS. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-02-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at være holdingselskab for driftsselskaber, der driver virksomhed med salg og rådgivning, handel og industri samt hermed beslægtet virksomhed, herunder, men ikke begrænset til, Balslev & Jacobsen ApS, CVR-nr. 32 78 93 23, og Systems Engineering of Denmark ApS, CVR-nr. 34 21 63 71. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet kan tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-14 tilføjes Vedtægter: 2014-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-14 fjernes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 21, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-05 tilføjes Direktion: Kim Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2011-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Legale ejere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2011-08-04 fjernes Legale ejere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2011-08-05 tilføjes Navne: KIM JACOBSEN 2010 HOLDING ApS (offentliggjort 2011-09-05)
Den 2011-08-05 tilføjes Reelle ejere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2011-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-09-05)
Den 2011-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 tilføjes Legale ejere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2017-11-16)