Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Byholmvej 20, 3200 Helsinge (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-01 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-12 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-12 fjernes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET JOHANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-12 fjernes Navne: GM CONSTRUCTION ApS (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-12 fjernes Stiftere: INVESTERINGSSELSKABET JOHANSEN HOLDING ApS, INVESTERINGSSELSKABET AF 30. AUGUST 2011 ApS (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2015-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2015-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-31 fjernes Direktion: Jan Erik Johansen (direktion) (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2013-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive entreprenør- og rådgivningsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2013-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2013-04-29 tilføjes Vedtægter: 2013-04-29 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2013-04-29 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-20 fjernes Direktion: Jens Emil Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-09-02 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byholmvej 20, 3200 Helsinge (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-09-01 tilføjes Direktion: Jens Emil Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-01 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-09-01 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET JOHANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-09-01 tilføjes Navne: GM CONSTRUCTION ApS (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-09-01 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Stiftere: INVESTERINGSSELSKABET JOHANSEN HOLDING ApS, INVESTERINGSSELSKABET AF 30. AUGUST 2011 ApS (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-11)