Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Formål | Bibranche | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-11 fjernes Revisor: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-11 tilføjes Vedtægter: 2023-04-11 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Legale ejere: TR Investment ApS, HALM Invest ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-10-13 fjernes Legale ejere: TR Investment ApS, HALM Invest ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-10-14 tilføjes Reelle ejere: Thomas Reinhard, Morten Lysboe Witt (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-10-13 fjernes Reelle ejere: Thomas Reinhard (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-06-14 tilføjes Legale ejere: TR Investment ApS, HALM Invest ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-06-13 fjernes Legale ejere: GREEN FAIR HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2021-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2021-03-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2021-03-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-03-16 tilføjes Revisor: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2020-05-26 fjernes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 480.000,00 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Vedtægter: 2018-11-06 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svejsegangen 3, 1., 2690 Karlslunde (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 4, 2770 Kastrup (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-26 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-26 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-16 tilføjes Binavne: Green Fair Klima Byg ApS (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-16 tilføjes Formål: Selskabets primære formål er at udøve virksomhed med transport, spedition og messeservice samt aktiviteter i tilknytning hertil. Herudover er selskabets formål at udøve servicevirksomhed inden for ejendoms- og byggesektoren og aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-15 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-15 tilføjes Vedtægter: 2016-06-15 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-23 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2014-10-23 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-11-20 tilføjes Direktion: Thomas Reinhard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gflog.com (offentliggjort 2013-11-19)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Legale ejere: GREEN FAIR HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2013-03-08 tilføjes Reelle ejere: Thomas Reinhard (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 4, 2770 Kastrup (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2012-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 2, 2770 Kastrup (offentliggjort 2011-11-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 2, 2770 Kastrup (offentliggjort 2011-11-15)
Den 2011-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 32, 2., 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 32, 2., 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-01 tilføjes Direktion: Morten Lysboe Witt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med transport, spedition og messeservice samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2011-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2011-09-02)
Den 2011-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2011-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Navne: GREEN FAIR LOGISTICS ApS (offentliggjort 2011-09-02)
Den 2011-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2011-09-01 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Stiftere: Morten Lysboe Witt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Vedtægter: 2011-09-01 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2011-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-09-02)
Den 2011-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)