Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Vedtægter | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-12-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juelstrupparken 8, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Juelstrupparken 8, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-08-17 tilføjes Binavne: Seritronic Sales ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med formanden eller næstformanden for bestyrelsen, eller af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-14 tilføjes Bestyrelse: Jan Vestergaard Olsen (næstformand) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-14 tilføjes Direktion: Morten Engh Lundgreen (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-14 fjernes Direktion: Hans Henrik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-14 tilføjes Legale ejere: MEKOPRINT A/S (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-14 fjernes Legale ejere: Juelstrup 2023 ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-14 tilføjes Navne: Mekoprint Seritronic Sales ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-13 fjernes Navne: SERITRONIC SALES ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-14 tilføjes Vedtægter: 2023-08-14 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-14 fjernes Reelle ejere: Hans Henrik Pedersen, Inge Birgitte Helenius (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-09-30 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-17 tilføjes Legale ejere: Juelstrup 2023 ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2015-06-16 fjernes Legale ejere: Juelstrup Ejendomme ApS (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2015-06-17 tilføjes Reelle ejere: Hans Henrik Pedersen, Inge Birgitte Helenius (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2011-10-27)
Den 2011-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juelstrupparken 8, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2011-09-02 tilføjes Direktion: Hans Henrik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2011-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er er salg og serviceydelser til udvalgte kunder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Legale ejere: Juelstrup Ejendomme ApS (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2011-09-02 tilføjes Navne: SERITRONIC SALES ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2011-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2011-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2011-09-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-09-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2011-09-02 tilføjes Stiftere: Juelstrup Ejendomme ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktører hver for sig. (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2011-09-02 tilføjes Vedtægter: 2011-09-02 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2011-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-09-02)
Den 2011-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)