Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ROSTGAARD A/S. (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2020-11-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber (holdingselskab). (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Vedtægter: 2014-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snedronningvej 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-01 tilføjes Direktion: Susanne Dalhoff Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Legale ejere: Susanne Dalhoff Sørensen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2011-09-01 tilføjes Navne: DALHOFF SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-09-01)
Den 2011-09-01 tilføjes Reelle ejere: Susanne Dalhoff Sørensen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2011-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Stiftere: Susanne Dalhoff Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-09-01)
Den 2011-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)