Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Kalmer Svensk Meyer | 02.05.2014 | 22.12.2014 | direktør |
Henrik Kalmer Svensk Meyer | 01.08.2013 | 02.04.2014 | adm. dir |
Kasper Jensen | 02.09.2011 | 01.12.2012 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Bramminge Christensen | 02.05.2014 | 22.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kalmer Svensk Meyer | 02.05.2014 | 22.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Maiken Kalmer Svensk Meyer | 02.05.2014 | 22.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Maiken Kalmer Svensk Meyer | 01.08.2013 | 02.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Tom Bramminge Christensen | 31.05.2013 | 02.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Martin Mølster Jensen | 31.05.2013 | 31.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kalmer Svensk Meyer | 01.12.2012 | 02.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Rütz | 01.09.2011 | 31.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Klaus David Fogtmann | 01.09.2011 | 01.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Per Marquard Kramer | 01.09.2011 | 17.09.2012 | bestyrelsesmedlem |