Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-03-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-03-10 fjernes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2011-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GIT HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Nielsens Kvarter 23, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2012-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-07 tilføjes Direktion: Morten Lykkegaard Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og besiddelse af ejerandele i andre selskaber samt i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-01-14)
Den 2011-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Legale ejere: Morten Lykkegaard Kristiansen (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2011-07-07 tilføjes Navne: MLK INVEST ApS (offentliggjort 2011-08-29)
Den 2011-07-07 tilføjes Reelle ejere: Morten Lykkegaard Kristiansen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2011-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2011-07-07 tilføjes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2011-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Vedtægter: 2011-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-08-29)
Den 2011-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)