Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-05 tilføjes Binavne: depot24-7.dk ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-08-05 tilføjes Navne: FRIRAS ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-08-04 fjernes Navne: BARTOLI Guldvarefabrik ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-08-05 tilføjes Vedtægter: 2024-08-05 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Slangerupgade 47-51 ApS. (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Bryggervej 5 ApS. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Slangerupgade 47-51 ApS. (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2024-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Skolevej 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 61, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-11 tilføjes Navne: BARTOLI Guldvarefabrik ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-07-10 fjernes Navne: FRIRAS ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-11 tilføjes Vedtægter: 2024-07-11 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-07-10 fjernes Binavne: Selskabet af 25. august 2011 ApS, Ejendomme.nu ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Direktion: Ulrich Friberg-Richelsen (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Casper Bøllund Rømer Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Casper Bøllund Rømer Rasmussen, Ulrich Friberg-Richelsen (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Casper Bøllund Rømer Rasmussen (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-07-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-13 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-27 tilføjes Direktion: Casper Bøllund Rømer Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-12-27 fjernes Direktion: Dorte Rømer Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-27 tilføjes Vedtægter: 2022-12-27 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2022-12-04 tilføjes Legale ejere: DK MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-12-04 fjernes Legale ejere: RØRMOSELUND A/S (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-03 fjernes Legale ejere: DK MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-04 tilføjes Reelle ejere: Casper Bøllund Rømer Rasmussen (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-12-04 fjernes Reelle ejere: Jan Richelsen, Marianne Richelsen (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-03 fjernes Reelle ejere: Casper Bøllund Rømer Rasmussen (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 tilføjes Direktion: Dorte Rømer Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2020-12-17 fjernes Direktion: Casper Bøllund Rømer Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Legale ejere: DK MANAGEMENT ApS, RØRMOSELUND A/S (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2017-12-30 fjernes Legale ejere: DK MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2017-12-31 tilføjes Reelle ejere: Casper Bøllund Rømer Rasmussen, Jan Richelsen, Marianne Richelsen (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2017-12-30 fjernes Reelle ejere: Casper Bøllund Rømer Rasmussen (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2016-12-31 tilføjes Direktion: Ulrich Friberg-Richelsen (direktør) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-12-31 fjernes Direktion: Ulrich Friberg-Richelsen (direktør) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: RØRMOSELUND A/S, DK MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: RØRMOSELUND A/S (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-12-30 fjernes Legale ejere: DK MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Reelle ejere: Casper Bøllund Rømer Rasmussen (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2016-12-31 tilføjes Vedtægter: 2016-12-31 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-16 tilføjes Binavne: Selskabet af 25. august 2011 ApS, Ejendomme.nu ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2015-10-15 tilføjes Navne: FRIRAS ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2015-10-14 fjernes Navne: SELSKABET AF 25. AUGUST 2011 ApS (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Vedtægter: 2015-10-15 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2013-05-31 fjernes Direktion: Niels Peter Hannibalsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: Alliance Rev. v/Reg. rev. B. Bagh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 61, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2011-08-25 tilføjes Direktion: Niels Peter Hannibalsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2011-08-30)
Den 2011-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Legale ejere: DK MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2011-08-25 tilføjes Navne: SELSKABET AF 25. AUGUST 2011 ApS (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2011-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-08-25 tilføjes Revisor: Alliance Rev. v/Reg. rev. B. Bagh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Stiftere: HABA INVEST ApS, DK MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en samlet direktion (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2011-08-25 tilføjes Vedtægter: 2011-08-25 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2011-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-08-29)
Den 2011-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)