Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ledgårdsvej 25, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Thoras Vænge 18, 1. th., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2015-01-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ENGAGEANDGO A/S. (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thoras Vænge 18, 1. th., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2022-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Thoras Vænge 18, 1. th., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thoras Vænge 18, 1. th., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkediget 4, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: stensfeldt@gmail.com (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-06-26 tilføjes Vedtægter: 2020-06-26 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Stensfeldt Pedersen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-06-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Stensfeldt Pedersen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-12 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-10-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-11 tilføjes Direktion: Lene Gottlieb Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkediget 4, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2011-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i teknologi samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2011-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2011-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Legale ejere: Lene Gottlieb Pedersen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2011-08-25 tilføjes Navne: HAGU INVEST ApS (offentliggjort 2011-08-25)
Den 2011-08-25 tilføjes Reelle ejere: Lene Gottlieb Pedersen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2011-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Stiftere: Henrik Stensfeldt Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Vedtægter: 2011-08-25 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2011-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-08-25)
Den 2011-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)