Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMMEN BREDGADE 42 ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMMEN H.C. ØRSTEDSVEJ 60-62 ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt foretage andre investeringer efter ledelsens skøn. At udøve rådgivning og bistand samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-17 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-17 tilføjes Vedtægter: 2019-09-17 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-07 fjernes Revisor: Jan Juul Buskbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-24)
Den 2012-07-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdparken 58, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Direktion: Klaus Brøcker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt foretage investering i øvrigt. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2011-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Legale ejere: Klaus Brøcker (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2011-06-30 tilføjes Navne: KLABRO HOLDING ApS (offentliggjort 2011-09-29)
Den 2011-06-30 tilføjes Reelle ejere: Klaus Brøcker (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2011-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Revisor: Jan Juul Buskbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Vedtægter: 2011-06-30 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2011-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-09-29)
Den 2011-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)