Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sømarksvej 7, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-23 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Hjemmeside: www.kabelmix.dk (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@kabelmix.dk (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Legale ejere: Tobias Bay-Larsen, Jens Bay, Katrine Bay-Larsen (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Navne: KABELMIX ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Reelle ejere: Tobias Bay-Larsen, Jens Bay, Katrine Bay-Larsen (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Stiftere: Tobias Bay-Larsen, Tim Hansen, Jens Bay (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-02-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-21 fjernes Direktion: Tobias Bay-Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-31 fjernes Direktion: Jens Bay (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Katrine Bay-Larsen (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Katrine Bay-Larsen (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 fjernes Direktion: Tim Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: Tim Hansen (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sømarksvej 7, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2015-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstemarken 5, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-17 tilføjes Hjemmeside: www.kabelmix.dk (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-30 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: HARTVIG & AALUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-10-26 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@kabelmix.dk (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2011-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2011-09-01 tilføjes Navne: KABELMIX ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2011-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion, bestående af en eller flere personer. (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2011-09-01 tilføjes Vedtægter: 2011-09-01 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2011-08-31 fjernes Navne: CABLEBOX ApS (offentliggjort 2011-08-24)
Den 2011-08-23 tilføjes Navne: CABLEBOX ApS (offentliggjort 2011-08-24)
Den 2011-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstemarken 5, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2011-08-23 tilføjes Direktion: Tim Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2011-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-23 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2011-08-23 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2011-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2011-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2011-08-23 tilføjes Legale ejere: Tim Hansen, Tobias Bay-Larsen, Jens Bay (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2011-08-23 tilføjes Reelle ejere: Tobias Bay-Larsen, Jens Bay (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2011-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2011-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2011-08-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2011-08-23 tilføjes Revisor: HARTVIG & AALUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 tilføjes Stiftere: Tobias Bay-Larsen, Tim Hansen, Jens Bay (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2011-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2011-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-23)