Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Mette Larsen | 19.08.2011 | |
Niels Christian Marinus Nielsen | 19.08.2011 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Niels Christian Marinus Nielsen | 19.08.2011 | 24.08.2011 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
M & N CONSULT ApS (CVR 36068159) | NORMAL | 20.08.2014 | 100,00% | 100,00% |
Flex Development ApS (CVR 42218081) | NORMAL | 15.09.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Anpartselskabet af 01.04.2021 ApS (CVR 40414584) | TVANGSOPLØST | 01.04.2019 | 01.04.2021 | 100,00% | 100,00% |