Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Videbækvej 25, 6900 Skjern (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-04 fjernes Direktion: Susanne Sønderby Simmelkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 fjernes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-04 fjernes Navne: HSP SØBY ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 fjernes Revisor: velas I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 fjernes Stiftere: Susanne Sønderby Simmelkjær, Jan Simmelkjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Videbækvej 25, 6900 Skjern (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Direktion: Susanne Sønderby Simmelkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive svineproduktion og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Navne: HSP SØBY ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Revisor: velas I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Stiftere: Susanne Sønderby Simmelkjær, Jan Simmelkjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. Er der flere direktører, tegner direktørerne sammen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Vedtægter: 2011-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)