Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 873, 8471 Sabro (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-10 fjernes Navne: ALDENTE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Stiftere: Valentina El-Mais (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-29 fjernes Direktion: Valentina El-Mais (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-29 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bendt Stendahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 873, 8471 Sabro (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Direktion: Valentina El-Mais (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Navne: ALDENTE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bendt Stendahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Stiftere: Valentina El-Mais (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Vedtægter: 2011-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)