Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | ||||
Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-07-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LUFTHAVNSVIKAR & REKRUTTERINGSSERVICE ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flindts Vænge 3, 4600 Køge (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strædet 21, 4600 Køge (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-08-24 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-18 tilføjes Direktion: Peter Michael Urhammer (direktør) (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-09 fjernes Direktion: Peter Michael Urhammer (direktion) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strædet 21, 4600 Køge (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2015-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenbukvej 12, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenbukvej 12, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2011-07-18 tilføjes Direktion: Peter Michael Urhammer (direktion) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab og investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Legale ejere: Peter Michael Urhammer (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2011-07-18 tilføjes Navne: P. URHAMMER HOLDING ApS (offentliggjort 2011-08-18)
Den 2011-07-18 tilføjes Reelle ejere: Peter Michael Urhammer (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2011-07-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-07-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Vedtægter: 2011-07-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-08-18)
Den 2011-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)