Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Revisor | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 20, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Langkær 23, 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 tilføjes Direktion: Jørn Rossing Kraft (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 fjernes Direktion: Claus Barrett (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 tilføjes Navne: Haderslevvej 108 ApS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 fjernes Navne: CBAR EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 tilføjes Vedtægter: 2022-10-28 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: JØRN KRAFT HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: CBAR HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-09-30 tilføjes Reelle ejere: Jørn Rossing Kraft (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-09-30 fjernes Reelle ejere: Claus Barrett (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkær 23, 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2016-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-05-05)
Den 2016-05-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-05)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2013-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2013-05-17 tilføjes Vedtægter: 2013-05-17 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2013-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-05-05)
Den 2013-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingsted Have 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-10 fjernes Revisor: ØRNEREDEN - REG. REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-05 tilføjes Revisor: ØRNEREDEN - REG. REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2011-09-05)
Den 2011-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingsted Have 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-16 tilføjes Direktion: Claus Barrett (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2011-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Legale ejere: CBAR HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2011-08-16 tilføjes Navne: CBAR EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2011-08-16 tilføjes Reelle ejere: Claus Barrett (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2011-08-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Stiftere: CBAR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-08-17)
Den 2011-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)