Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Reelle ejere | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2011-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: FORLAGET KLIM ApS. (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FORLAGET KLIM ApS. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-05-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-19 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-12-16 tilføjes Direktion: Michael Nonboe (direktør) (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-12-16 tilføjes Reelle ejere: Michael Nonboe (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Michael Nonboe (direktion) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-21 tilføjes Legale ejere: Michael Nonboe (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2015-05-20 fjernes Legale ejere: Michael Nonboe (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2012-07-05 tilføjes Legale ejere: Michael Nonboe (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havrebakken 35, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-16 tilføjes Direktion: Michael Nonboe (direktion) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2011-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og/eller anparter samt iøvrigt at foretage investering i værdipapirer samt andre aktiviteter, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Navne: MINO ApS (offentliggjort 2011-08-16)
Den 2011-08-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2011-08-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Stiftere: Michael Nonboe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2011-08-16 tilføjes Vedtægter: 2011-08-16 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2011-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-08-16)
Den 2011-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)